อนุทิน 139359


เทียนชัย ชามะสนธ์
เขียนเมื่อ

การคูณ ด้วยวิธีลัด ที่จะนำมาเสนอในที่นี้ มีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่หลายๆท่านคงจะทราบดีเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ การคูณ ลัด แบบ ที่ 1 ผมจะขอเรียกมันว่า หน้าเหมือนหลังสิบ โดย จะต้องมีเงื่อนไขที่ ว่า ตัวหน้าจะเหมือนกัน และ หลังรวมกันได้สิบ เช่น 26x24 ท่านลองสังเกตดูว่า เข้าแบบ ที่ว่า หน้าเหมือนหลังสิบ หรือไม่ ลองพิจารณาดูนะครับ ถ้าท่านสังเกตตัวหน้าสุด ทั้งสองตัวเป็น เลขสองเหมือนกัน และ ลองพิจารณา ตัวหลังดู สังเกตว่า 6+4 ได้ 10 ดังนั้น เข้าเกณฑ์ หน้าเหมือนหลัง สิบแล้ว วิธีการคูณ ให้เร็วนะครับ ทำได้โดย 1 เอาตัวหลังคูณกันก่อน นั่นก็คือ 6x4=24 ใส่ไว้ด้านหลังสุด 2 ให้ เพิ่มตัวหน้า ขึ้นไป อีกหนึ่ง ดังนั้น จาก 2 ก็เป็น 3 แล้ว นำ 3 ไปคูณกับตัวหน้าอีกตัวหนึ่ง นั้นก็คือ 3x2=6 แล้ว วางไว้หน้า ผลคูณ ในข้อหนึ่ง จะได้ 624 ลองคิดดูนะครับ 1) 35x35 2) 46x44 3) 42x48 4) 37x33 5) 41x49 เฉลย 1) 1225 2) 2024 3) 2016 4) 1221 5) 2009 สังเกตข้อสุดท้าย 1x9 ต้องใส่ 09 และ 5x4=20 จะได้ 2009



ความเห็น (1)

จะฝึกเด็กครับ..ขอบคุณมากๆที่แนะนำ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี